湖南省人民代表大会常务委员会
决定任免名单
(2024年5月30日湖南省第十四届人民代表
大会常务委员会第十次会议通过)
决定任命:
王卫安为湖南省工业和信息化厅厅长;
刘扬为湖南省交通运输厅厅长;
朱东铁为湖南省水利厅厅长。
决定免去:
雷绍业的湖南省工业和信息化厅厅长职务;
马捷的湖南省交通运输厅厅长职务;
罗毅君的湖南省水利厅厅长职务。
朱东铁简历
朱东铁,男,汉族,1971年9月出生,湖南洞口人,1995年10月加入中国,研究生,工学博士。
现任湖南省水利厅党组书记、厅长。
1987.09-1991.07 武汉水利电力学院学习
1991.07-2003.08 湖南省长沙水利局工作,历任市防汛指挥部办公室副主任、市水利局经济科科长、城市防洪工程管理科科长
2003.08-2005.04 湖南省长沙市水利局党组成员、总工程师(公选)
2005.04-2006.06 湖南省长沙市水利建设投资管理中心党组书记、主任,长沙市水利建设投资管理有限公司董事长、总经理
2006.06-2007.05 湖南省长沙市开福区人民政府副区长
2007.05-2010.08 湖南省长沙市委副秘书长(正县)(其间:2007.05-2010.10援藏任西藏自治区贡嘎县委书记)
2010.08-2013.03 湖南省长沙市交通运输局党委书记
2013.03-2016.06 湖南省长沙市天心区委副书记、区人民政府区长
2016.06-2016.08 湖南省长沙市天心区委书记、区人民政府区长
2016.08-2019.12 湖南省长沙市天心区委书记
2019.12-2020.02 湖南省长沙市人民政府副市长提名人选、天心区委书记
2020.02-2020.06 湖南省长沙市人民政府副市长、天心区委书记
2020.06-2021.04 湖南省长沙市人民政府副市长
2021.04-2021.07 湖南省长沙市委常委、浏阳市委书记,浏阳经开区党工委第一书记
2021.07-2024.05 湖南省长沙市委常委、浏阳市委书记,浏阳经开区党工委第一书记,浏阳市人武部党委第一书记
2024.05- 湖南省水利厅党组书记、厅长
罗毅君简历
罗毅君,男,汉族,1972年2月出生,湖南邵阳人,1994年7月参加工作,1992年12月加入中国,本科学历,公共管理硕士学位。
现任湖南省常德市委书记、常德军分区党委第一书记。
1990.09-1994.07 长沙电力学院电力系统及其自动化专业学习,获工学学士学位
1994.07-1996.10 湖南省水利水电设计院机电室干部
1996.10-1999.01 湖南省水利厅办公室科员
1999.01-2001.07 湖南省水利厅办公室副科长
2001.07-2003.07 湖南省水利厅办公室主任科员
2003.07-2007.07 湖南省水利厅办公室副主任
2007.07-2012.06 湖南省防汛抗旱指挥部办公室副主任(正处级)(其中:2008.12获湖南师范大学公共管理硕士学位,2010.04-2012.01挂职任南县县委常委、副县长)
2012.06-2015.03 湖南省水利厅建设管理处处长
2015.03-2015.11 湖南省防汛抗旱指挥部办公室副主任
2015.11-2017.09 湖南省防汛抗旱指挥部办公室主任
2017.09-2019.03 湖南省水利厅党组成员、副厅长,省防汛抗旱指挥部办公室主任
2019.03-2020.05 湖南省水利厅党组成员、副厅长,省水旱灾害防御事务中心党委书记、主任,省应急管理厅党组成员、副厅长(兼)
2020.05-2020.09 湖南省水利厅党组成员、副厅长,省应急管理厅党组成员、副厅长(兼)
2020.09-2020.10 湖南省常德市委常委,市政府副市长(常务)提名人选
2020.10-2020.10 湖南省常德市委常委,市政府副市长(常务)提名人选、党组副书记
2020.10-2021.08 湖南省常德市委常委,市政府副市长(常务)、党组副书记
2021.08-2021.12 湖南省水利厅党组副书记、副厅长
2021.12-2022.01 湖南省水利厅党组书记
2022.01-2024.04 湖南省水利厅党组书记、厅长
2024.04-2024.05 湖南省常德市委书记
2024.05-湖南省常德市委书记、常德军分区党委第一书记