本文收集汇总于10/01日,今天给各位分享常州人大代表有哪些人的知识,其中也会对常州人大代表有哪些人进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
一、常州王伟成
王伟成,常州市委副书记、市长、市政府党组书记,市行政学院院长(兼)。
男,1951年8月出生,汉族,江苏江阴人,大专文化,1975年6月入党,1973年12月参加工作。
1972年苏州地区师范学校语文科学习;
1973年江苏省南菁中学教师、团委书记(其间:1982年8月至1985年6月苏州教育学院政治专业函授大专学习);
1983年江苏省南菁中学副校长;1984年江阴县委宣传部副部长,同年9月江阴县要塞镇党委书段模衡记;
1986年江阴县(市)委常委、宣传部部长;
1991年江阴市委副书记;
1996年江阴市委副书记、代市长;
1997年江阴市委副书记、市长;
2001年江阴市委书记、党校校长;
2002年码简无锡市委常委,江阴市委书记、党校校长;
2003年无锡市委常委,江阴市委书记、市人大常委会主任、江阴经济开发区党工委书记;
2005年常州市委副书记、代市长、市政府党组书记,市行政学院院长(兼);
2006年起常州市委副书记、市长、市政府党组书记,市行政学院院长(兼);
2008年1月再次握做当选为常州市市长。
十一届全国人大代表,党的十六大代表,江苏省十次、十一次党代会代表,省九届人大代表,常州市十次党代会代表,九届、十届市委委员,市十三届、十四届人大代表。
二、常州市人民政府的主要领导
市长:费高云
常务副市长:韩九云
副市长:张耀钢、王成斌、尚建荣、张云云、方国强、史志军费高云,男,1971年8月出生,汉族,江苏淮安人,大学学历,硕士学位,1992年12月加入中国,1993年8月参加工作。常州市第十五届人大常委会第十次会议决定任命费高云同志为代理市长。
1989年09月至1993年08月,扬州工学院电子系学习;
1993年08月至1995年05月,邗江县施桥镇团委副书记、书记;
1995年05月至1996年08月,共青团邗江县委副书记(1995年11月起主持工作);
1996年08月至1999年05月,共青团邗江县委书记;
1999年05月至2000年11月,邗江县运西乡党委副书记、乡长;
2000年11月至2002年05月,仪征市委常委、市纪委书记;
2002年05月至2004年12月,仪征市委常委、副市长(其间:2001年3月至2004年12月南京大学公共管理专业学习,获MPA硕士学位);
2004年12月至2006年12月,仪征市委常委、副市长,扬州化学工业园区管委会副主任;
2006年12月至2007年01月,仪征市委副书记、代市长,扬州化学工业园区管委会副主任;
2007年野歼判01月至2007年10月,仪征市委副书记、市长,扬州化学工业园区管委会副主任;
2007年10月至颂改2008年11月,仪征市委副书记、市长,扬州化学工业园区党工委副书记;
2008年11月至2009年11月,仪征市委书记,扬州化学工业园区党工委副书记;
2009年11月至2011年07月,仪征市委书记,扬州化学工业园区改乱党工委书记(其间:2009年11月至2010年1月省委组织部赴美第十一期高级研讨班学习);
2011年07月至2012年07月,南通市委常委,通州区委书记;
2012年07月至2013年02月,南通市委常委、组织部长,通州区委书记;兼任启东市委书记;
2013年02月至2013年03月,常州市委副书记;
2013年03月至2013年07月,常州市委副书记,市政府副市长、党组书记,市行政学院院长;
2013年07月,常州市委副书记,市政府代市长、党组书记,市行政学院院长。
江苏省十一届人大代表,常州市六届人大代表。
三、常州王伟成
怎么准备帆薯去送礼啊!
估计人家不会收的!!
人家态肢者会觉得太不安全了!饥明!哈哈!!