这两天,两省两市迎来新任市长。
据广东《河源日报》消息,昨日,河源市第八届人民代表大会第四次会议在市会议中心举行。何国森当选市人大常委会主任,李勇平当选河源市市长。
据江西《宜春日报》消息,宜春市第五届人民代表大会第四次会议于19日上午闭幕。会议以无记名投票方式选举谭赣明为宜春市市长。
李勇平当选河源市市长
公开履历显示,李勇平,1974年8月出生,此前担任广东省委副秘书长、省委政研室主任。近日,广东省委组织部发布任前公示,李勇平拟任地级市市委副书记,提名为市长候选人。
上周的公开报道显示,李勇平已任河源市委副书记、市政府党组书记——据《河源日报》消息,9月15日晚,河源全市防汛工作调度会召开。市委书记何国森主持会议并讲话,市委副书记、市政府党组书记李勇平出席会议。
昨天当选河源市人大常委会主任的何国森,此前任河源市市长,已于今年9月14日辞去市长职务。公开履历显示,何国森,男,汉族,1969年8月生,广东新会人,1989年4月加入中国,1991年7月参加工作,硕士研究生学历。何国森自2021年6月起任河源市市长。9月8日,“南方日报”微信公众号发布消息,近日,广东省委决定:何国森同志任河源市委书记,林涛同志不再担任河源市委书记、常委、委员职务。
此前任河源市委书记的林涛,已于今年7月27日当选广东省副省长。广东省政府官网显示,林涛负责人力资源社会保障、交通、国有资产监管、市场监管、知识产权、信访方面工作。分管广东省人力资源社会保障厅、交通运输厅、国资委、市场监管局、信访局。联系广东海事局、省邮政管理局,交通运输部驻粤相关机构。
近日,广东珠海也迎来新任市委书记。9月9日,“南方日报”微信公众号发布消息,近日,广东省委决定:陈勇同志任珠海市委委员、常委、书记。
公开履历显示,陈勇,男,汉族,1974年1月出生,四川资阳人,研究生学历,工学硕士,1994年7月参加工作,1997年12月加入中国。长期在广州任职的陈勇,曾任广州市委常委、黄埔区委书记,广州开发区党工委书记、管委会主任;广州市委常委,副市长、市政府党组副书记等职。
此前任珠海市委书记的吕玉印,已任中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任。
公开履历显示,谭赣明,男,汉族,1972年2月出生,江西余干人,1994年5月加入中国,1996年7月参加工作,南昌大学法学院法学专业毕业,大学学历。长期在江西任职的谭赣明,曾任上饶市三清山风景名胜区党委副书记、管委会主任,上饶市广丰区委副书记、区长,上饶市广丰区委书记,抚州市委常委、市人民政府副市长等职。
据江西省委组织部微信公众号“江西组工微讯”8月8日消息,当天上午,江西省宜春市召开全市领导干部大会,会上宣布江西省委关于宜春市委、市政府主要负责同志调整的决定:严允同志任宜春市委书记,于秀明同志不再担任宜春市委书记、常委、委员职务。谭赣明同志任宜春市委委员、常委、副书记,提名为宜春市政府市长候选人;严允同志不再担任宜春市政府市长职务。
公开履历显示,严允,男,汉族,1972年11月出生,江西石城人,1994年7月参加工作,1993年11月加入中国,大学学历。长期在江西任职的严允,曾任江西省港航管理局党委书记(副厅级),江西省交通运输厅党委委员、副厅长,萍乡市委常委、组织部部长,南昌市委副书记等职。2021年2月起,任宜春市代市长,一个月后去代转正。
此前任宜春市委书记的于秀明,已于今年1月当选江西省政协副主席。
公开履历显示,于秀明,男,汉族,1964年10月出生,江西鄱阳人,1986年4月加入中国,1983年8月参加工作,在职教育省委党校研究生学历。长期在江西任职的于秀明,曾任景德镇市副市长,抚州市委常委、副市长,抚州市委副书记,鹰潭市市长等职。2020年6月起任宜春市委书记。
近日,江西吉安也迎来新市长。据“江西发布”微信公众号消息,江西省吉安市第五届人民代表大会第五次会议,于9月16日补选王亚联为吉安市市长。公开履历显示,王亚联,男,汉族,1972年9月生,公共管理硕士,中共党员,此前任赣江新区党工委专职副书记。
责编:张帆
推荐阅读:
1、跨省履新的他,升任副省长
2、国务院最新任命,这个部门迎来最年轻副部长!部长是中央委员
文章来源:法苑读品,若有侵权,请联系本站删除!